中加基金迎新总经理,股东方北京银行出身高管再添一人
发布时间:2024-06-20 04:26:31 阅读: 次
北京银行,中加基金
红星资本局6月19日消息,凭借股东背景崭露头角的银行系公募中加基金,于6月18日发公告称,任命李莹为公司总经理。这也意味着,该公司总经理一职在空缺近十个月后终于尘埃落定。
中加基金成立于2013年,目前有六家股东,分别为北京银行(601169.SH)、加拿大丰业银行、北京乾融投资(集团)有限公司、中地种业(集团)有限公司、中国有研科技集团有限公司、绍兴越华开发经营有限公司,分别持股44%、28%、12%、6%、5%、5%。
简历显示,李莹在北京银行任职超过20年,她于1996年1月加入北京银行,先后在北太平庄支行、计划财务部、同业部、投行与同业部从事相关工作,2016年9月至2023年8月担任北京银行同业票据管理部总经理。2023年8月,李莹加入中加基金,在出任总经理前,她的头衔是公司董事。
2023年,中加基金董事长、总经理接连离任。当年3月,中加基金原董事长、法定代表人夏英因工作安排离任,夏远洋出任公司董事长、法定代表人。夏远洋同样出身北京银行,历任总行资产托管部副总经理、国际业务部副总经理(主持工作)、资金交易部副总经理(主持工作)、分行纪委书记等职务。他于2012年12月至2014年3月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。
2023年8月,中加基金原总经理宗喆也因工作安排离任。此后,总经理一职由夏远洋代任,直至此次李莹补位。
红星资本局注意到,夏远洋出任董事长后,中加基金的高管层也在重新构建。
2023年9月,中加基金副总经理魏忠(John Zhong Wei)因工作安排离任。魏忠是外资股东加拿大丰业银行出身,自2014年3月起担任中加基金副总经理一职,并主管风险管理业务。目前,魏忠仍担任中加基金监事。
除了董事长、总经理以外,中加基金目前的财务负责人、首席信息官、督察长等高管,同样来自北京银行。
4月19日,中加基金公告称,任命孙小妹为财务负责人。在此之前,中加基金旗下产品募集等公告中,未列出负责财务的高管人员。孙小妹于2001年7月加入北京银行,历任总行计划财务部北京管理室室经理、总行计划财务部总经理助理等职务。
从产品规模和投研团队看,中加基金有着银行系公募“强固收、弱权益”的特点。截至今年一季度末,公司资产管理规模1427.52亿元,排名43/199,其中股票型基金、混合型基金规模为0.28亿元、16.07亿元,合计占比不足2%。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 肖子琦
北京银行,中加基金
上一篇 : 中国女篮为什么打不过澳大利亚女篮?郑薇一席话,说得非常实在
下一篇 : 中企承建的肯尼亚斯瓦克大坝主体建设完工--国际